序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 香港华泰投资实业有限公司 | 100% | 800.000000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
纪成
|
|
2 |
高攀
|
|
3 |
周金松
|
|
4 |
俞雅飞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-03-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 方福根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 傅培旭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理或经理 [退出]姓名: 韩庆华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 刘崖冰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
|
姓名: 高攀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 纪成; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 纪成; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]姓名: 俞雅飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 周金松; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
|
2 | 2015-03-24 | 组织机构变更 |
姓名: 方福根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 傅培旭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理或经理 [退出]姓名: 韩庆华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 刘崖冰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
|
姓名: 高攀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 纪成; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 纪成; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]姓名: 俞雅飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 周金松; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
|
3 | 2015-03-24 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
傅培旭
|
纪成
|
4 | 2011-07-22 | 实收资本变更 |
513.9962
|
800( + 55.64317% )
|
5 | 2010-07-30 | 实收资本变更 |
120.277
|
513.9962( + 327.34371% )
|
6 | 2009-02-03 | 实收资本变更 |
0
|
120.277
|