序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王元斐 | 50% | 75.0万人民币 |
2 | 荆春峰 | 30% | 45.0万人民币 |
3 | 魏顺南 | 20% | 30.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王元斐
|
|
2 |
荆春峰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-13 | 出资比例备案 |
姓名: 朱艳华; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 顾建凤; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
姓名: 王元斐; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 荆春峰; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 魏顺南; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
2 | 2021-10-13 | 章程备案 |
|
|
3 | 2021-10-13 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 顾建凤; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]姓名: 朱艳华; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 王元斐; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]姓名: 荆春峰; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]姓名: 魏顺南; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]
|
4 | 2021-10-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 朱艳华; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 顾建凤; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
|
姓名: 王元斐; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名: 荆春峰; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
5 | 2021-10-13 | 法定代表人变更 |
顾建凤
|
王元斐
|
6 | 2016-04-07 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:560977522
|
统一社会信用代码:*****K
|
7 | 2016-04-07 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 包装装潢、其他印刷品印刷。(印刷经营许可证有效期至二0一七年底)
|
许可经营项目:
|
8 | 2016-04-07 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 纸箱加工、销售。
|
一般经营项目: 包装装潢、其他印刷品印刷,纸箱加工、销售。
|
9 | 2013-04-19 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 包装装潢、其他印刷品印刷。(印刷经营许可证有效期限:二0一二年底止)
|
许可经营项目: 包装装潢、其他印刷品印刷。(印刷经营许可证有效期至二0一七年底)
|
10 | 2011-03-30 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目:
|
许可经营项目: 包装装潢、其他印刷品印刷。(印刷经营许可证有效期限:二0一二年底止)
|