序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蒋雅雯 | 50% | 5.0万人民币 |
2 | 鲁国强 | 50% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
鲁国强
|
|
2 |
蒋雅雯
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-12 | 住所变更 |
浙江省湖州市安吉县报福镇统里村电商孵化中心*号楼***室
|
浙江省湖州市安吉县递铺街道云鸿西路****号*幢*层*区(自主申报)
|
2 | 2021-11-12 | 管辖单位变更 |
安吉报福所
|
安吉递铺分局
|
3 | 2021-11-12 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
4 | 2019-11-29 | 住所变更 |
安吉县递铺镇胜利西路*号(第一国际城)****室
|
浙江省湖州市安吉县报福镇统里村电商孵化中心*号楼***室
|
5 | 2019-11-29 | 多证合一备案 |
|
公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记
|
6 | 2019-11-11 | 法定代表人变更 |
管剑
|
鲁国强
|
7 | 2019-11-11 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 方旭琴; 出资额: *万; 百分比: **%; [退出]姓名: 管剑; 出资额: *万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 蒋雅雯; 出资额: *万; 百分比: **%; [新增]姓名: 鲁国强; 出资额: *万; 百分比: **%; [新增]
|
8 | 2019-11-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 方旭琴; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 管剑; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
|
姓名: 蒋雅雯; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 鲁国强; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
|
9 | 2016-03-02 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********80824
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********53425W
|
10 | 2015-01-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 管剑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 徐文星; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理或经理 [退出]
|
姓名: 方旭琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 管剑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理或经理
|