序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-10 | 负责人变更 |
冯琪 [退出]
|
陈金方 [新增]
|
2 | 2018-11-23 | 负责人变更 |
费屹东 [退出]
|
冯琪 [新增]
|
3 | 2018-11-23 | 法定代表人变更 |
费屹东
|
冯琪
|
4 | 2018-06-05 | 经营范围变更 |
人民币存款、贷款、结算业务,人民币储蓄业务;经银监会批准的其他业务。 无
|
吸收公众存款;****放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理****行、代理兑付、承销政府债券;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2017-01-25 | 负责人变更 |
茅一岚 [退出]
|
费屹东 [新增]
|
6 | 2017-01-25 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
茅一岚
|
费屹东
|
7 | 2015-11-13 | 法定代表人变更 |
邹杰宇
|
茅一岚
|
8 | 2015-11-13 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********159873
|
9 | 2015-11-13 | 负责人变更 |
邹杰宇 [退出]
|
茅一岚 [新增]
|
10 | 2014-12-19 | 法定代表人变更 |
吴美华
|
邹杰宇
|