序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴国锋 | 50% | 100万人民币 |
2 | 尹荣庆 | 50% | 100万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
尹荣庆
|
|
2 |
吴国强
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-21 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 尹荣庆、吴国锋;清算组负责人: 吴国锋;地址: 长兴县和平镇长城村徐家门自然村;联系方式: ***********
|
2 | 2009-10-22 | 投资人(股权)变更 |
|
姓名: 吴国锋; 出资额: 100; 百分比: 50% [新增]姓名: 尹荣庆; 出资额: 100; 百分比: 50%
|
3 | 2008-09-01 | 变更注册号 |
|
注册号: ********
|
4 | 2008-08-26 | 投资人(股权)变更 |
|
姓名: 吴国强; 出资额: 100; 百分比: 50% [新增]姓名: 尹荣庆; 出资额: 100; 百分比: 50%
|
5 | 2008-08-26 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
姓名: 吴国强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 尹荣庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事兼经理
|