序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陆程伟 | 60% | 600.0万人民币 |
2 | 陆永明 | 40% | 400.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陆程伟
|
|
2 |
沈雪芬
|
|
3 |
陆永明
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-09 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 杨杏妹; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]姓名: 陆永明; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
姓名: 陆程伟; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]姓名: 陆永明; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
2 | 2020-07-09 | 经营范围变更 |
锆系列产品研****,氧化锆制品、氧化锆结构部件生产、销售,厨房用品销售,货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;特种陶瓷制品制造;特种陶瓷制品销售;日用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
3 | 2020-07-09 | 法定代表人变更 |
杨杏妹
|
陆程伟
|
4 | 2020-07-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 杨春华; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 杨杏妹; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 陆永明; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
姓名: 沈雪芬; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 陆永明; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 陆程伟; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]
|
5 | 2017-07-28 | 多证合一备案 |
|
住房公积金缴存登记
|
6 | 2017-07-28 | 住所变更 |
德清县武康镇临溪街***号
|
浙江省湖州市德清县阜溪街道临溪街***号
|
7 | 2017-07-28 | 经营范围(业务范围)变更 |
锆系列产品研****,氧化锆制品、氧化锆结构部件生产、销售,货物进出口。
|
锆系列产品研****,氧化锆制品、氧化锆结构部件生产、销售,厨房用品销售,货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2016-03-01 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********69391
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********49662K
|
9 | 2012-09-06 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 锆系列产品研****,氧化锆制品、氧化锆结构部件生产、销售。
|
一般经营项目: 锆系列产品研****,氧化锆制品、氧化锆结构部件生产、销售,货物进出口。
|