序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 浙江长兴经开建设开****有限公司 | 60% | 12000万人民币 |
2 | 浙江太湖新城实业投资有限公司 | 40% | 8000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李勇
|
|
2 |
朱巍
|
|
3 |
邵东
|
|
4 |
陈征
|
|
5 |
丁勇武
|
|
6 |
许海星
|
|
7 |
宋华东
|
|
8 |
李卫红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-24 | 章程修正案备案 |
修改章程第十一条
|
修改章程第十一条
|
2 | 2022-01-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 丁勇武; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 宋华东; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 朱巍; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 李勇; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 李卫红; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 杭晔; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 许海星; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 陈征; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 陈征; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 丁勇武; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 宋华东; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 朱巍; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 李勇; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 李卫红; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 许海星; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 邵东; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 陈征; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 陈征; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
3 | 2021-12-30 | 章程修正案备案 |
修改章程第十一条
|
修改章程第十一条
|
4 | 2021-11-10 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:王培强;原联络员固定电话:***********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:王培强;原财务负责人固定电话:***********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:李勇;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:李勇;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
5 | 2021-11-10 | 高级管理人员备案 |
姓名: 丁勇武; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 宋华东; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 张惠斌; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 李卫红; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 杭晔; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王培强; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 王培强; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 许海星; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 陈征; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 陈征; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 丁勇武; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 宋华东; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 朱巍; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 李勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]姓名: 李勇; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 李卫红; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 杭晔; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 许海星; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 陈征; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 陈征; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
6 | 2021-11-10 | 法定代表人变更 |
王培强
|
李勇
|
7 | 2020-05-25 | 章程修正案备案 |
|
修改章程第十一条
|
8 | 2019-09-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 卢惠芳; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 宋华东; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张惠斌; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 朱德大; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 朱德大; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 武国义; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 殷页果; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 王金枝; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 车扬; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理; [退出]姓名: 车扬; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
|
姓名: 丁勇武; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 宋华东; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 张惠斌; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李卫红; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 杭晔; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 王培强; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]姓名: 王培强; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 许海星; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [新增]姓名: 陈征; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 陈征; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理; [新增]
|
9 | 2019-09-24 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:朱德大;原联络员固定电话:*******;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:李卫红;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:王培强;现联络员固定电话:***********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:王培强;现财务负责人固定电话:***********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
10 | 2019-09-24 | 法定代表人变更 |
朱德大
|
王培强
|