序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-20 | 高级管理人员备案 |
姓名: 叶海兵; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王如明; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 芮乔飞; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陆忠华; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 陶承欢; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;姓名: 魏亮; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名:陶承欢;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 叶海兵; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杨辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 王如明; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 芮乔飞; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陶承欢; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;姓名: 魏亮; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名:陶承欢;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
2 | 2021-01-13 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 湖州市城投资产管理有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%;企业名称: 湖州东部新城投资****展集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;
|
企业名称: 湖州市城投资产管理有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%;企业名称: 湖州新型城市投资****展集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; [名称变更]
|
3 | 2021-01-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 叶海兵; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 孙国华; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 芮乔飞; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陆忠华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陶承欢; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;姓名: 魏亮; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 叶海兵; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王如明; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 芮乔飞; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陆忠华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陶承欢; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;姓名: 魏亮; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
4 | 2020-08-19 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 湖州市城投资产管理有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%;企业名称: 湖州织里城市建设投资运营集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; [退出]
|
企业名称: 湖州市城投资产管理有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%;企业名称: 湖州东部新城投资****展集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; [新增]
|
5 | 2019-04-18 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 湖州市城投资产管理有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%企业名称: 湖州织里城市建设****展有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **% [退出]
|
企业名称: 湖州市城投资产管理有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%企业名称: 湖州织里城市建设投资运营集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **% [新增]
|
6 | 2019-04-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 叶海兵; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 吴剑; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 孙国华; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 程习文; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 芮乔飞; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 陶承欢; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理
|
姓名: 叶海兵; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 孙国华; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 芮乔飞; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 陆忠华; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 陶承欢; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理姓名: 魏亮; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]
|
7 | 2018-12-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴剑; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 孙国华; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 徐挺; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 程习文; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 陈柳; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 陶承欢; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理
|
姓名: 叶海兵; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 吴剑; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 孙国华; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 程习文; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 芮乔飞; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 陶承欢; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理
|
8 | 2018-03-08 | 注册资本(金)变更 |
*****
|
*****
|
9 | 2018-03-08 | 法定代表人变更 |
柳斐
|
陶承欢
|
10 | 2018-03-08 | 注册资本(金)变更 |
20000
|
20000
|