序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陆方
|
|
2 |
葛新荣
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-11 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 陆方、湖州科技创业服务中心;清算组负责人: 陆方;地址: 湖州市龙王山路****号*幢A***、***、***、***、***;联系方式: ***********
|
2 | 2020-10-09 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 陆方、湖州科技创业服务中心;清算组负责人: 陆方;地址: 湖州市龙王山路****号*幢A***、***、***、***、***;联系方式: ****-*******
|
3 | 2017-12-06 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:9********676256
|
4 | 2015-01-29 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 葛新荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 陆方; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理或经理 [新增]
|
5 | 2015-01-29 | 组织机构变更 |
|
姓名: 葛新荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 陆方; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理或经理 [新增]
|
6 | 2015-01-29 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
陆方
|
7 | 2014-01-28 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 葛新荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 赵京文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理或经理 [新增]
|
8 | 2014-01-28 | 组织机构变更 |
|
姓名: 葛新荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 赵京文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理或经理 [新增]
|
9 | 2014-01-28 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
赵京文
|
10 | 2012-10-09 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 费骅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 何学群; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼经理 [新增]
|