序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杜文斌 | 35% | 700万人民币 |
2 | 金飞雁 | 29% | 580万人民币 |
3 | 薛永辉 | 18% | 360万人民币 |
4 | 潘光辉 | 13% | 260万人民币 |
5 | 潘洪武 | 5% | 100万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
金飞雁
|
|
2 |
谷晓靖
|
|
3 |
潘光辉
|
|
4 |
潘洪武
|
|
5 |
薛永辉
|
|
6 |
陈丽
|
|
7 |
孙家贤
|
|
8 |
李红霞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-24 | 章程修正案备案 |
|
杜文斌700万股转让给金飞雁
|
2 | 2021-08-05 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 孙家贤; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 李红霞; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 潘光辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 潘洪武; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 薛永辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 谷晓靖; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长; [新增]姓名: 金飞雁; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 陈丽; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [新增]
|
3 | 2019-07-18 | 章程备案 |
|
徐雄雷将其占公司5%股权计100万股转让给潘洪武
|
4 | 2019-01-08 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 李红霞; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 杜文斌; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长姓名: 杜高渊; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席姓名: 潘光辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 潘洪武; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理 [新增]姓名: 薛永辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 金飞雁; 证件号码: ******************; 职位: 董事长
|