序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 长兴滨湖建设开****有限公司 | 100% | 2000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王惠胜
|
|
2 |
石成
|
|
3 |
许菊凤
|
|
4 |
柏翔鹰
|
|
5 |
陈宇星
|
|
6 |
周利凤
|
|
7 |
王艳
|
|
8 |
芮晨晨
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘大威; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 周利凤; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 柏翔鹰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王惠胜; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;姓名: 王艳; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 许菊凤; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 钱振康; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 陈宇星; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 周利凤; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 柏翔鹰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王惠胜; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;姓名: 王艳; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 石成; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 芮晨晨; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 许菊凤; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈宇星; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
2 | 2019-08-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘大威; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 周利凤; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 李鹏; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 王利斌; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 王艳; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 许菊凤; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 钱振康; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陆敏; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
|
姓名: 刘大威; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 周利凤; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 柏翔鹰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 王利斌; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王艳; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 许菊凤; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 钱振康; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈宇星; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
|
3 | 2019-08-23 | 法定代表人变更 |
王利斌
|
王惠胜
|
4 | 2018-09-21 | 经营范围变更 |
投资咨询,实业投资,投资管理(除金融、证券、期货、保险等前置许可项目,未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),建筑材料、化工产品(除危险化学品、易制毒化学品及专营产品)销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
投资咨询,实业投资,投资管理(除金融、证券、期货、保险等前置许可项目,未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),通用机械设备、金属材料(除贵、稀及放射性金属外)、通信设备、仪器仪表、电气设备、五金产品、日用百货、针纺织品及辅料、钢材、计算机硬件、建筑材料、化工产品和蓄电池及配件(除危险化学品、易制毒化学品及专营产品)销售、货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2018-06-13 | 出资方式备案 |
企业名称: 长兴滨湖建设开****有限公司; 出资额: ****万; 出资形式: 货币
|
企业名称: 长兴滨湖建设开****有限公司; 出资额: ****万; 出资形式: 货币
|
6 | 2018-06-13 | 名称变更 |
长兴通能投资有限公司
|
浙江通能投资有限公司
|
7 | 2018-06-13 | 出资日期备案 |
企业名称: 长兴滨湖建设开****有限公司; 出资日期:
|
企业名称: 长兴滨湖建设开****有限公司; 出资日期:
|
8 | 2018-06-13 | 出资比例备案 |
企业名称: 长兴滨湖建设开****有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%
|
企业名称: 长兴滨湖建设开****有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%
|
9 | 2018-06-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 倪咪; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 吴新荣; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 王利斌; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 许菊凤; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 邵沛; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 闵俊; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [退出]姓名: 闵俊; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出]姓名: 闵俊; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 陈伟忠; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 高伯益; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]
|
姓名: 刘大威; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 周利凤; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席 [新增]姓名: 李鹏; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 王利斌; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 王艳; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 许菊凤; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 钱振康; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 陆敏; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]
|
10 | 2018-06-13 | 住所变更 |
浙江省湖州市长兴县雉城街道明珠二路**号一幢***室
|
浙江省湖州市长兴县龙山街道锦绣路*号兴国商务楼*号***室
|