序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
唐宏
|
|
2 |
董婧
|
|
3 |
邢佳佳
|
|
4 |
孙宇帆
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 周红卫; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 张峰; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 张敏方; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 徐宁燕; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 李政; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 程习文; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 费子明; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 陆军; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 陆军; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]
|
姓名: 唐宏; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名: 孙宇帆; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 董婧; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [新增]姓名: 邢佳佳; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
2 | 2021-07-29 | 法定代表人变更 |
费子明
|
唐宏
|
3 | 2020-08-12 | 高级管理人员备案 |
姓名: 全缨; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 周红卫; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张峰; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 沈俊; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 潘海明; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 程习文; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 费子明; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 陆军; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陆军; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
姓名: 周红卫; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张峰; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 张敏方; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 徐宁燕; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 李政; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 程习文; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 费子明; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 陆军; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陆军; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
4 | 2017-10-25 | 章程修正案备案 |
|
|
5 | 2017-10-25 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2030-05-24
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
6 | 2017-10-23 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:袁嘉骏;原联络员固定电话:*******;原联络员移动电话:********* ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:********;原财务负责人姓名:张峰;原财务负责人固定电话:*******;原财务负责人移动电话:********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:********
|
现联络员姓名:袁嘉骏;现联络员固定电话:*******;现联络员移动电话:********* ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:********;现财务负责人姓名:陈力;现财务负责人固定电话:*******;现财务负责人移动电话:********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:********
|
7 | 2017-10-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 全缨; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 周红卫; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 张峰; 证件号码: ********; 职位: 监事姓名: 沈俊; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 潘海明; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 潘海明; 证件号码: ********; 职位: 经理姓名: 王建民; 证件号码: ********; 职位: 董事长 [退出]姓名: 程习文; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 费子明; 证件号码: ********; 职位: 董事
|
姓名: 全缨; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 周红卫; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 张峰; 证件号码: ********; 职位: 监事姓名: 沈俊; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 潘海明; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 程习文; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 费子明; 证件号码: ********; 职位: 董事长姓名: 陆军; 证件号码: ********; 职位: 董事 [新增]姓名: 陆军; 证件号码: ********; 职位: 经理 [新增]
|
8 | 2017-10-23 | 法定代表人变更 |
王建民
|
费子明
|
9 | 2017-08-08 | 章程修正案备案 |
|
章程修正案调整
|
10 | 2017-08-08 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 湖州房总地产开****有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%
|
企业名称: 湖州房总地产开****集团有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***% [名称变更]
|