序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 仲万年 | 30.375% | 334.125万人民币 |
2 | 丁克伟 | 21.425% | 235.675万人民币 |
3 | 王孝烽 | 13.9% | 152.9万人民币 |
4 | 李连荣 | 9% | 99.0万人民币 |
5 | 徐建斌 | 9% | 99.0万人民币 |
6 | 张公明 | 9% | 99.0万人民币 |
7 | 郎如伟 | 4.5% | 49.5万人民币 |
8 | 沈健廷 | 1.9% | 20.9万人民币 |
9 | 许兴锋 | 0.9% | 9.9万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周宇辉
|
|
2 |
谢峰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-03 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 丁克伟; 出资额: ***.*万; 百分比: **.*%姓名: 王孝烽; 出资额: ***.*万; 百分比: **.*%姓名: 张公明; 出资额: **万; 百分比: *%姓名: 徐建斌; 出资额: **万; 百分比: *%姓名: 李连荣; 出资额: **万; 百分比: *%姓名: 郎如伟; 出资额: **.*万; 百分比: *.*%姓名: 沈健廷; 出资额: **.*万; 百分比: *.*%姓名: 许兴锋; 出资额: *.*万; 百分比: *.*%
|
姓名: 仲万年; 出资额: ***.***万; 百分比: **.***% [新增]姓名: 丁克伟; 出资额: ***.***万; 百分比: **.***%姓名: 王孝烽; 出资额: ***.*万; 百分比: **.*%姓名: 张公明; 出资额: **万; 百分比: *%姓名: 徐建斌; 出资额: **万; 百分比: *%姓名: 李连荣; 出资额: **万; 百分比: *%姓名: 郎如伟; 出资额: **.*万; 百分比: *.*%姓名: 沈健廷; 出资额: **.*万; 百分比: *.*%姓名: 许兴锋; 出资额: *.*万; 百分比: *.*%
|
2 | 2018-11-02 | 法定代表人变更 |
丁克伟
|
周宇辉
|
3 | 2018-11-02 | 高级管理人员备案 |
姓名: 丁克伟; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 周宇辉; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 周宇辉; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 谢峰; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
4 | 2018-06-28 | 法定代表人变更 |
周宇辉
|
丁克伟
|
5 | 2018-06-28 | 住所变更 |
浙江省湖州市德清县舞阳街道塔山街以南、云岫路以东技术转移中心大楼Bla楼(莫干山国家高新区)
|
浙江省湖州市德清县舞阳街道云岫南路***号*幢*楼(莫干山国家高新区)
|
6 | 2018-06-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 丁克伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 周宇辉; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理
|
姓名: 丁克伟; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 周宇辉; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
7 | 2018-06-28 | 注册资本(金)变更 |
****
|
****
|
8 | 2018-06-28 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 丁克伟; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 周宇辉; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 许兴锋; 出资额: *.*万; 百分比: *.*% [新增]姓名: 沈健廷; 出资额: **.*万; 百分比: *.*% [新增]姓名: 郎如伟; 出资额: **.*万; 百分比: *.*% [新增]姓名: 张公明; 出资额: **万; 百分比: *% [新增]姓名: 徐建斌; 出资额: **万; 百分比: *% [新增]姓名: 李连荣; 出资额: **万; 百分比: *% [新增]姓名: 王孝烽; 出资额: ***.*万; 百分比: **.*% [新增]姓名: 丁克伟; 出资额: ***.*万; 百分比: **.*%
|
9 | 2018-06-28 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:丁克伟;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:周宇辉;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:丁克伟;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:丁克伟;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
10 | 2017-12-04 | 经营范围变更 |
酒店管理,物业管理,餐饮管理,商务信息咨询(除金融、证券、期货、保险等前置许可经营项目外),企业管理咨询,市场营销策划,旅游信息咨询(除旅行社业务),代订客房、会展服务,货物进出口,文化艺术交流、咨询,创意设计咨询,日用品、工艺品、食品、电子产品的批****、零售,住宿服务、餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
酒店管理,物业管理,餐饮管理,商务信息咨询(除金融、证券、期货、保险等前置许可经营项目外),企业管理咨询,市场营销策划,旅游信息咨询(除旅行社业务),代订客房、会展服务,货物进出口,文化艺术交流、咨询,创意设计咨询,日用品、工艺品、食品、电子产品的批****、零售,住宿服务、餐饮服务,卷烟、雪茄烟零售,票务服务,家政服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|