序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 浙江佳源商贸管理集团有限公司 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐志强
|
|
2 |
吴炜
|
|
3 |
王志鑫
|
|
4 |
王洁
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 叶帮兴; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理; [退出]姓名: 徐志强; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 沈安妮; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 王洁; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 吴炜; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 徐志强; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 王志鑫; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理; [新增]姓名: 王洁; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
2 | 2020-07-20 | 经营范围变更 |
商业管理;企业管理服务;市场调查(不含涉外统计调查、涉外社会调查);市场管理服务;会议及展览服务;广告设计、制作、代理、****布服务;企业形象策划服务;企业营销策划服务;房屋租赁代理服务;物业管理服务。(以工商行政管理局核准的内容为准)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:商业综合体管理服务;企业管理;市场调查;集贸市场管理服务;会议及展览服务;广告制作;广告****布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告设计、代理;企业形象策划;市场营销策划;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
3 | 2019-10-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张敏伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理; [退出]姓名: 徐志强; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 沈安妮; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王洁; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 叶帮兴; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理; [新增]姓名: 徐志强; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 沈安妮; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王洁; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
4 | 2019-08-15 | 高级管理人员备案 |
姓名: 卢忠; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 张敏伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 沈安妮; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王洁; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 张敏伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 徐志强; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]姓名: 沈安妮; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王洁; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
5 | 2019-08-15 | 法定代表人变更 |
卢忠
|
徐志强
|
6 | 2019-03-15 | 章程备案 |
|
|
7 | 2019-03-15 | 高级管理人员备案 |
姓名: 卢忠; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 张敏伟; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 王洁; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 卢忠; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 张敏伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理姓名: 沈安妮; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 王洁; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
8 | 2018-08-23 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:施晨;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:张涓;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:施晨;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:陈洁;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
9 | 2018-08-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘军; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出]姓名: 卢忠; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 王洁; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 卢忠; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 张敏伟; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [新增]姓名: 王洁; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|