序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 胡凤英 | 100% | 158.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
汤月方
|
|
2 |
胡凤英
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-10 | 出资方式备案 |
姓名: 汤晶晶; 出资额: ***万; 出资形式: 货币;
|
姓名: 胡凤英; 出资额: ***万; 出资形式: 货币;
|
2 | 2021-12-10 | 出资日期备案 |
姓名: 汤晶晶; 出资日期: ;
|
姓名: 胡凤英; 出资日期: 2050-12-31;
|
3 | 2021-12-10 | 出资比例备案 |
姓名: 汤晶晶; 出资额: ***万; 百分比: ***%;
|
姓名: 胡凤英; 出资额: ***万; 百分比: ***%;
|
4 | 2021-12-10 | 章程备案 |
|
|
5 | 2021-12-10 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 汤晶晶; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [退出]
|
姓名: 胡凤英; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [新增]
|
6 | 2021-11-10 | 法定代表人变更 |
汤晶晶
|
汤月方
|
7 | 2021-11-10 | 高级管理人员备案 |
姓名: 徐琴; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 汤晶晶; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]
|
姓名: 汤月方; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 汤月方; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [新增]姓名: 胡凤英; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
8 | 2016-05-10 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********81046
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********123987
|