序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 长兴交通投资集团汽车运输有限公司 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈国红
|
|
2 |
钱振康
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-12-29 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:***** 组织机构代码证:78444942X
|
统一社会信用代码:*****2XF
|
2 | 2016-12-29 |
注册号:********52921组织机构代码证:********X
|
统一社会信用代码:9********4942XF
|
|
3 | 2016-12-29 | 投资人(股权)变更 |
企业名称: 浙江省长兴万宏汽车运输有限公司; 出资额: 200; 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人
|
企业名称: 长兴交通投资集团汽车运输有限公司; 出资额: 200; 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人 [名称变更]
|
4 | 2015-05-20 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 客运、出租车客运;货运:普通货运;机动车维修:一类机动车维修(大中型货车维修);站场、货运站(场)经营(仓储理货)。(道路运输经营许可证有效期至2013年4月14日)。
|
许可经营项目: 客运、出租车客运;货运:普通货运;机动车维修:一类机动车维修(大中型货车维修);站场、货运站(场)经营(仓储理货)。
|
5 | 2012-06-28 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 汤雪堂; 出资额: 98; 百分比: 49% [退出]企业名称: 浙江省长兴万宏汽车运输有限公司; 出资额: 102; 百分比: 51%; 法人性质: 企业法人
|
企业名称: 浙江省长兴万宏汽车运输有限公司; 出资额: 200( + 96.07843% ); 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人
|
6 | 2012-06-28 | 企业类型变更 |
私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
|
一人有限责任公司(内资法人独资)
|
7 | 2012-06-28 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
陆宏辉
|
陈国红
|
8 | 2012-06-28 | 组织机构变更 |
姓名: 陆宏辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 汤雪堂; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 于卫东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 于卫东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 周兴南; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
|
姓名: 陈国红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼经理 [新增]姓名: 钱振康; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
9 | 2010-06-21 | 变更注册号 |
注册号: ********402
|
注册号: ********52921
|
10 | 2010-06-18 | 组织机构变更 |
姓名: 陆宏辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 孙云彪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 汤雪堂; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 于卫东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 于卫东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
姓名: 陆宏辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 汤雪堂; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 于卫东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 于卫东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 周兴南; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
|