序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张琦 | 29% | 292.9万人民币 |
2 | 李潇岚 | 23% | 232.3万人民币 |
3 | 蔡传根 | 16% | 161.6万人民币 |
4 | 张瑾 | 16% | 161.6万人民币 |
5 | 朱国耀 | 16% | 161.6万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张琦
|
|
2 |
陆可微
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-10 | 法定代表人变更 |
张琦
|
唐佳敏
|
2 | 2022-06-10 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张琦; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名: 陆可微; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名:唐勤联;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; [退出]
|
姓名: 唐佳敏; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名: 蔡传根; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名:张琦;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
3 | 2021-03-22 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 张琦; 出资额: ***.*万; 百分比: **%;姓名: 李潇岚; 出资额: ***.*万; 百分比: **%;姓名: 张瑾; 出资额: ***.*万; 百分比: **%;姓名: 林元强; 出资额: ***.*万; 百分比: **%; [退出]姓名: 蔡传根; 出资额: ***.*万; 百分比: **%;
|
姓名: 张琦; 出资额: ***.*万; 百分比: **%;姓名: 李潇岚; 出资额: ***.*万; 百分比: **%;姓名: 张瑾; 出资额: ***.*万; 百分比: **%;姓名: 朱国耀; 出资额: ***.*万; 百分比: **%; [新增]姓名: 蔡传根; 出资额: ***.*万; 百分比: **%;
|
4 | 2020-09-30 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
5 | 2020-09-30 | 住所变更 |
浙江省湖州市湖州经济技术开****区中南大厦B座*层***室
|
浙江省湖州市龙溪街道东浜路***号联东优谷*幢*层
|
6 | 2020-05-06 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 张琦; 出资额: ***.*万; 百分比: **%;姓名: 蔡传根; 出资额: ***.*万; 百分比: **%;姓名: 薛慧钰; 出资额: ***.*万; 百分比: **%; [退出]姓名: 唐勤联; 出资额: **.*万; 百分比: *%; [退出]
|
姓名: 张琦; 出资额: ***.*万; 百分比: **%;姓名: 李潇岚; 出资额: ***.*万; 百分比: **%; [新增]姓名: 张瑾; 出资额: ***.*万; 百分比: **%; [新增]姓名: 林元强; 出资额: ***.*万; 百分比: **%; [新增]姓名: 蔡传根; 出资额: ***.*万; 百分比: **%;
|
7 | 2020-05-06 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:唐勤联;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:唐勤联;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:曹剑;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:唐勤联;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
8 | 2020-05-06 | 高级管理人员备案 |
姓名: 唐勤联; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]姓名: 陆可微; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 张琦; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名: 陆可微; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
9 | 2020-05-06 | 法定代表人变更 |
唐勤联
|
张琦
|