序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蒋玉燕 | 90% | 90万人民币 |
2 | 蒋玉银 | 10% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蒋玉燕
|
|
2 |
蒋玉银
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-28 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 蒋玉燕、蒋玉银;清算组负责人: 蒋玉燕;地址: 安吉县昌硕街道祥和路***号;联系方式: ***********
|
2 | 2016-07-21 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:*****0
|
3 | 2015-02-04 | 住所变更 |
|
住所: 安吉县昌硕街道祥和路***号 邮政编码: ****** 电话: ***********住所所在行政区划:递铺镇
|
4 | 2015-02-04 | 许可经营项目变更 |
|
许可经营项目: 预包装食品兼散装食品零售
|
5 | 2012-01-13 | 一般经营项目变更 |
|
一般经营项目: 茶叶、坚果、竹纤维制品、竹炭制品销售。
|
6 | 2012-01-13 | 许可经营项目变更 |
|
许可经营项目: 预包装食品兼散装食品零售(有效期至2014年12月26日止)。
|