序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 巴西瓦尼.艾米特.哈加维德 | 100% | 20.000000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
巴西瓦尼.艾米特.哈加维德(BAHIRWANI AMIT HARGOVIND)
|
|
2 |
禅度帕拉.维嘉.巴斯克.瑞迪
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-29 | 法定代表人变更 |
巴西瓦尼.艾米特.哈加维德
|
巴西瓦尼.艾米特.哈加维德(BAHIRWANI AMIT HARGOVIND)
|
2 | 2016-10-28 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********736268
|
3 | 2016-10-28 | 住所变更 |
住所: 绍兴县柯桥金柯桥大道绍兴世界贸易中心B区B幢*F-**-B室 邮政编码: ****** 电话: ********
|
住所: 绍兴市柯桥区柯桥金柯桥大道绍兴世界贸易中心B区B幢*F-**-B室 邮政编码: ****** 电话: ********
|
4 | 2016-10-28 | 名称变更 |
绍兴县埃萨进出口有限公司
|
绍兴柯桥埃萨进出口有限公司
|
5 | 2016-10-27 | 住所变更 |
住所: 绍兴县柯桥金柯桥大道绍兴世界贸易中心B区B幢*F-**-B室 邮政编码: ****** 电话: ***********
|
住所: 绍兴市柯桥区柯桥金柯桥大道绍兴世界贸易中心B区B幢*F-**-B室 邮政编码: ****** 电话: ***********
|
6 | 2013-01-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: AGARWAL ASHISH(阿佳瓦.阿仕旭); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: MOTWANI ASHISH MADHAV(莫特瓦尼.阿仕旭.马德汗); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 禅度帕拉.维嘉.巴斯克.瑞迪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: AGARWAL ASHISH(阿佳瓦.阿仕旭); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 巴西瓦尼.艾米特.哈加维德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 禅度帕拉.维嘉.巴斯克.瑞迪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
7 | 2013-01-28 | 组织机构变更 |
姓名: AGARWAL ASHISH(阿佳瓦.阿仕旭); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: MOTWANI ASHISH MADHAV(莫特瓦尼.阿仕旭.马德汗); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 禅度帕拉.维嘉.巴斯克.瑞迪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: AGARWAL ASHISH(阿佳瓦.阿仕旭); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 巴西瓦尼.艾米特.哈加维德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 禅度帕拉.维嘉.巴斯克.瑞迪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
8 | 2013-01-28 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
MOTWANI ASHISH MADHAV(莫特瓦尼.阿仕旭.马德汗)
|
巴西瓦尼.艾米特.哈加维德
|
9 | 2012-07-04 | 实收资本变更 |
10
|
20( + 100% )
|
10 | 2012-03-21 | 实收资本变更 |
4.5
|
10( + 122.22222% )
|