序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 钱之毅 | 55% | 550万人民币 |
2 | 钱逍敏 | 33% | 330万人民币 |
3 | 毅点(珠海)企业管理咨询中心(有限合伙) | 10% | 100万人民币 |
4 | 霍点点 | 2% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
霍点点
|
|
2 |
钱逍敏
|
|
3 |
钱之毅
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-01 | 住所变更 |
浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道羊山村湖岙*幢*楼-*
|
浙江省绍兴市柯桥区华舍街道东周村*幢*楼西(承诺申报)
|
2 | 2021-02-03 | 其他事项备案 |
|
公司章程修改备案:钱之毅家庭住址为浙江省绍兴县柯桥街道湖景花园4幢1402室;
|
3 | 2021-02-03 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 钱之毅; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 钱逍敏; 出资额: ***万; 百分比: **%;企业名称: 毅点(珠海)企业管理咨询中心(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 凌良杰; 出资额: **万; 百分比: *%; [退出]姓名: 霍点点; 出资额: **万; 百分比: *%;
|
姓名: 钱之毅; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 钱逍敏; 出资额: ***万; 百分比: **%;企业名称: 毅点(珠海)企业管理咨询中心(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 霍点点; 出资额: **万; 百分比: *%;
|
4 | 2020-04-29 | 法定代表人变更 |
钱之毅
|
霍点点
|
5 | 2020-04-29 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 钱之毅; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 钱逍敏; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 黄东阳; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]姓名: 凌良杰; 出资额: **万; 百分比: *%;
|
姓名: 钱之毅; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 钱逍敏; 出资额: ***万; 百分比: **%;企业名称: 毅点(珠海)企业管理咨询中心(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]姓名: 凌良杰; 出资额: **万; 百分比: *%;姓名: 霍点点; 出资额: **万; 百分比: *%; [新增]
|
6 | 2020-04-29 | 经营范围变更 |
批****、零售:装饰材料(以上除危险化学品及易制毒化学品外)、壁布、针纺织品及原料、服装服饰、服装辅料、床上用品、窗帘窗饰、鞋帽、日用品、文具用品、装饰品、工艺品、家具;国内货运代理;建筑装饰工程设计与施工;计算机网络技术转让、技术服务;货物进出口(法律、行政法规禁止的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:建筑装饰材料销售;针纺织品及原料销售;服装服饰批****;服装服饰零售;服装辅料销售;鞋帽批****;鞋帽零售;日用品销售;文具用品批****;文具用品零售;工艺美术品及收藏品批****(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);建筑材料销售;防腐材料销售;建筑防水卷材产品销售;保温材料销售;家具销售;国内货物运输代理;技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建设工程设计;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
7 | 2020-04-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 钱之毅; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 钱逍敏; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 黄东阳; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]
|
姓名: 钱之毅; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 钱逍敏; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 霍点点; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]
|
8 | 2018-03-21 | 法定代表人变更 |
霍点点
|
钱之毅
|
9 | 2018-03-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 钱逍敏; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 霍点点; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出]姓名: 黄东阳; 证件号码: ******************; 职位: 经理
|
姓名: 钱之毅; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [新增]姓名: 钱逍敏; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 黄东阳; 证件号码: ******************; 职位: 经理
|
10 | 2018-01-31 | 高级管理人员备案 |
姓名: 钱之毅; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出]姓名: 钱逍敏; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 黄东阳; 证件号码: ******************; 职位: 经理
|
姓名: 钱逍敏; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 霍点点; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [新增]姓名: 黄东阳; 证件号码: ******************; 职位: 经理
|