序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 浙江健力实业集团有限公司 | 50% | 29000.0万人民币 |
2 | 赵健 | 33% | 19140.0万人民币 |
3 | 汪佩珍 | 10% | 5800.0万人民币 |
4 | 汪道惠 | 3.36207% | 1950.0万人民币 |
5 | 赵卡尔 | 2.68966% | 1560.0万人民币 |
6 | 刘建尔 | 0.51724% | 300.0万人民币 |
7 | 何银潮 | 0.25862% | 150.0万人民币 |
8 | 石理善 | 0.17241% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵健
|
|
2 |
赵卡尔
|
|
3 |
王京伟
|
|
4 |
王卫刚
|
|
5 |
章智慧
|
|
6 |
徐军
|
|
7 |
许聪
|
|
8 |
何健航
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江健力股份有限公司诸暨分公司
|
赵健 | 2010-03-24 |
2 |
浙江健力股份有限公司新昌办事处
|
徐军 | 2001-07-30 |
3 |
浙江健力企业有限公司常州销售部
|
俞建君 | 2001-05-10 |
4 |
浙江健力企业有限公司新昌销售部
|
赵永德 | 2001-04-28 |
5 |
浙江健力股份有限公司慈溪办事处
|
蔡仁昌 | 1999-11-17 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-07 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何健航; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 徐军; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 杨武勇; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 王京伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王卫刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 章智慧; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 赵健; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 赵卡尔; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;
|
姓名: 何健航; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 徐军; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王京伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王卫刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 章智慧; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 许聪; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 赵健; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 赵卡尔; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;
|
2 | 2020-06-01 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何健航; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 徐军; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 汪道惠; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 王京伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王卫刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 章智慧; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 赵健; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 赵卡尔; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;
|
姓名: 何健航; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 徐军; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 杨武勇; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 王京伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王卫刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 章智慧; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 赵健; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 赵卡尔; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;
|
3 | 2019-07-05 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何健航; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 刘建尔; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长; [退出]姓名: 徐军; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 汪道惠; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王卫刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 章智慧; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 赵健; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 赵卡尔; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;
|
姓名: 何健航; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 徐军; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 汪道惠; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王京伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 王卫刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 章智慧; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 赵健; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 赵卡尔; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;
|
4 | 2019-01-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何银潮; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 何银潮; 证件号码: ******************; 职位: [退出]姓名: 余建国; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 刘建尔; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长姓名: 徐军; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 汪道惠; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 王卫刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 赵健; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 赵卡尔; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理
|
姓名: 何健航; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 刘建尔; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长姓名: 徐军; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 汪道惠; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 王卫刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 章智慧; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 赵健; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 赵卡尔; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理
|
5 | 2016-05-24 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********14683H
|
6 | 2013-06-27 | 其他事项备案 |
/
|
注销浙江健力股份有限公司诸暨分公司:
|
7 | 2009-05-08 | 住所变更 |
住所: 诸暨市陶朱街道千禧路*号 邮政编码: ****** 电话: 住所所在行政区划:陶朱街道
|
住所: 浙江省诸暨市陶朱街道千禧路*号 邮政编码: ****** 电话: 住所所在行政区划:陶朱街道
|
8 | 2009-05-08 | 法定代表人变更 |
|
姓名: 何银潮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副总经理姓名: 何银潮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 刘建尔; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 刘建尔; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副总经理姓名: 石理善; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 汪道惠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 汪佩珍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 余建国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 赵健; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理姓名: 赵健; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 赵卡尔; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
9 | 2009-05-08 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 石理善; 出资额: *.***; 百分比: *.****%姓名: 何银潮; 出资额: *.***; 百分比: *.****%姓名: 刘建尔; 出资额: **.***; 百分比: *.****%姓名: 赵卡尔; 出资额: **.***; 百分比: *.****%姓名: 汪道惠; 出资额: ***.***; 百分比: *.****%姓名: 汪佩珍; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 赵健; 出资额: ****; 百分比: **%
|
姓名: 石理善; 出资额: ***; 百分比: *.****%姓名: 何银潮; 出资额: ***; 百分比: *.****%姓名: 刘建尔; 出资额: ***; 百分比: *.****%姓名: 赵卡尔; 出资额: ****; 百分比: *.****%姓名: 汪道惠; 出资额: ****; 百分比: *.****%姓名: 汪佩珍; 出资额: ****; 百分比: **%姓名: 赵健; 出资额: *****; 百分比: **%
|
10 | 2009-05-08 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 2000-10-10 至 2029-6-9
|
营业期限: 1999-6-10 至
|