序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨苗章 | 60% | 48.6万人民币 |
2 | 吴锦秀 | 40% | 32.4万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴开连
|
|
2 |
吴锦秀
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-21 | 法定代表人变更 |
吴加军
|
吴开连
|
2 | 2022-01-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴加军; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 吴加军; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 吴锦秀; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 吴开连; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 吴开连; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 吴锦秀; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
3 | 2022-01-21 | 住所变更 |
绍兴市袍江华欣大厦***室
|
浙江省绍兴市越城区斗门街道华欣大厦***室
|
4 | 2021-07-05 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 杨苗章、吴锦秀;清算组负责人: 杨苗章;地址: 绍兴市袍江华欣大厦***室;联系方式: ***********
|
5 | 2016-08-22 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********49497
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********49814P
|
6 | 2012-11-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴锦秀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 杨苗章; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 杨苗章; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 吴加军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 吴加军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 吴锦秀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
7 | 2012-11-09 | 法定代表人变更 |
杨苗章
|
吴加军
|
8 | 2012-11-09 | 组织机构变更 |
姓名: 吴锦秀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 杨苗章; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 杨苗章; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 吴加军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 吴加军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 吴锦秀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|