序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 钟玲娟 | 100% | 4.000000万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-06 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2025-12-31
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
2 | 2020-08-06 | 联系电话变更 |
*******
|
***********
|
3 | 2020-08-06 | 投资者变更 |
金觉敏 [退出]
|
钟玲娟 [新增]
|
4 | 2020-08-06 | 投资人居所变更 |
丽都花园13幢3单元506室
|
浙江省绍兴市越城区斗门镇坝里金村3-36号
|
5 | 2020-08-06 | 住所变更 |
绍兴市袍江工业区斗门镇外谷社村
|
浙江省绍兴市越城区斗门街道外谷社村
|
6 | 2020-08-06 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:金小莉;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:************;原财务负责人姓名:吴炳光;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:钟玲娟;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:钟玲娟;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
7 | 2015-11-23 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:*****9
|
8 | 2011-12-05 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
吴炳光
|
金觉敏
|
9 | 2011-12-05 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 吴炳光; 出资额: 4; 百分比: 100% [退出]
|
姓名: 金觉敏; 出资额: 4; 百分比: 100% [新增]
|
10 | 2011-11-30 | 变更注册号 |
注册号: *****99
|
注册号: *****
|