序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈一峰 | 90% | 90万人民币 |
2 | 章海 | 10% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
章海
|
|
2 |
陈一峰
|
|
3 |
徐劼
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-11-07 | 经营范围变更 |
设计、制作、代理、****布:国内广告(网络广告除外);会展服务;图文设计、制作;房屋租赁;批****、零售:办公用品、工艺礼品(除文物)、劳保用品、电子产品、日用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
设计、制作、代理、****布:国内广告(网络广告除外);会展服务;图文设计、制作;房屋租赁;打印、复印、文本装订、平面设计;办公设备租赁;批****、零售:电脑耗材、计算机设备及配件、办公用品、工艺礼品(除文物、艺术品)、劳保用品、电子产品、日用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2018-06-14 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 徐劼; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]姓名: 陈一峰; 出资额: **万; 百分比: **%
|
姓名: 章海; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]姓名: 陈一峰; 出资额: **万; 百分比: **%
|
3 | 2018-06-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 徐劼; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 章海; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 陈一峰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事
|
姓名: 徐劼; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 章海; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 陈一峰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事
|
4 | 2018-06-14 | 章程备案 |
|
|
5 | 2018-04-26 | 住所变更 |
绍兴市越西路***号金德隆商业中心**幢***、***、***、***-*号
|
浙江省绍兴市越城区树下王路**号*幢、**幢B**室
|
6 | 2017-06-15 | 经营范围(业务范围)变更 |
设计、制作、代理、****布:国内广告(网络广告除外);会展服务;图文设计、制作;房屋租赁。
|
设计、制作、代理、****布:国内广告(网络广告除外);会展服务;图文设计、制作;房屋租赁;批****、零售:办公用品、工艺礼品(除文物)、劳保用品、电子产品、日用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2016-12-15 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********41642
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********710723
|
8 | 2016-12-15 | 住所变更 |
住所: 绍兴市现代大厦B**** 邮政编码: ****** 电话: ********
|
住所: 绍兴市越西路***号金德隆商业中心**幢***、***、***、***-*号 邮政编码: ****** 电话: ********
|
9 | 2016-12-15 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 设计、制作、代理、****布:国内广告(网络广告除外);会展服务;图文设计、制作。
|
一般经营项目: 设计、制作、代理、****布:国内广告(网络广告除外);会展服务;图文设计、制作;房屋租赁。
|
10 | 2014-07-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈一峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 屠骏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 徐劼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 陈一峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 徐劼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 章海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
|