序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 俞秀芳 | 80% | 40万人民币 |
2 | 何徐中 | 20% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何国良
|
|
2 |
何徐中
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-02-25 | 法定代表人变更 |
俞秀芳
|
何国良
|
2 | 2019-02-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何徐中; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 俞秀芳; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出]姓名: 俞秀芳; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出]
|
姓名: 何国良; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [新增]姓名: 何国良; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [新增]姓名: 何徐中; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
3 | 2019-02-25 | 联系电话变更 |
********
|
***********
|
4 | 2016-03-28 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:559654435
|
统一社会信用代码:*****L
|
5 | 2016-03-28 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 货运:普通货物运输(有效期至2014年10月22日)
|
许可经营项目: 货运:普通货物运输(以上经营范围凭有效许可证经营,具体项目以许可证核定的为准)
|
6 | 2010-10-25 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 货运:普通货物运输(有效期至2010年10月21日)
|
许可经营项目: 货运:普通货物运输(有效期至2014年10月22日)
|