序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 严忠庆 | 60% | 3130.8万人民币 |
2 | 严永华 | 35% | 1826.3万人民币 |
3 | 沈炳良 | 5% | 260.9万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈高伟
|
|
2 |
严忠庆
|
|
3 |
沈炳良
|
|
4 |
严永华
|
|
5 |
严海利
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江舜华建设工程有限公司九江分公司
|
顾民江 | 2013-05-21 |
2 |
浙江舜华建设工程有限公司景德镇分公司
|
连文坚 | 2011-03-04 |
3 |
浙江舜华建设工程有限公司宁波分公司
|
张建平 | 2009-05-12 |
4 |
浙江舜华建设工程有限公司扬中分公司
|
高文军 | 2007-06-14 |
5 |
浙江舜华建设工程有限公司百官分公司
|
吕永裕 | 2006-06-22 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-25 | 法定代表人变更 |
应岳瑞
|
陈高伟
|
2 | 2021-01-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 严忠庆; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 严永华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 严海利; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 应岳瑞; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 沈炳良; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 严忠庆; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 严永华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 严海利; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 沈炳良; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈高伟; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]
|
3 | 2019-11-21 | 联系电话变更 |
*******
|
********
|
4 | 2019-11-21 | 住所变更 |
绍兴市上虞区百官街道大普路***号
|
浙江省绍兴市上虞区百官街道峰山南路****号锦晨大厦**楼
|
5 | 2018-07-11 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 沈炳良; 出资额: ****.*万; 百分比: *%姓名: 严永华; 出资额: ****.*万; 百分比: **%姓名: 严忠庆; 出资额: *****.*万; 百分比: **%
|
姓名: 沈炳良; 出资额: ***.*万; 百分比: *%姓名: 严永华; 出资额: ****.*万; 百分比: **%姓名: 严忠庆; 出资额: ****.*万; 百分比: **%
|
6 | 2018-07-11 | 注册资本(金)变更 |
*****
|
****
|
7 | 2017-10-19 | 多证合一备案 |
|
住房公积金缴存登记
|
8 | 2017-10-19 | 法定代表人变更 |
严忠庆
|
应岳瑞
|
9 | 2016-04-15 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********34184
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********130169
|
10 | 2015-06-19 | 注册资本(金)变更 |
****
|
*****
|