序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宋兴珠 | 90% | 1350.0万人民币 |
2 | 王有柱 | 10% | 150.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
宋兴珠
|
|
2 |
王有柱
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-29 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 宋兴珠; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 王有柱; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
姓名: 宋兴珠; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 王有柱; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
2 | 2021-01-29 | 注册资本(金)变更 |
***
|
****
|
3 | 2020-07-01 | 高级管理人员备案 |
姓名: 宋兴珠; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王有柱; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 王有柱; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
姓名: 宋兴珠; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 宋兴珠; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 王有柱; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
4 | 2020-07-01 | 法定代表人变更 |
王有柱
|
宋兴珠
|
5 | 2019-10-16 | 高级管理人员备案 |
姓名: 宋兴珠; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 宋兴珠; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 王有柱; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 宋兴珠; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王有柱; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 王有柱; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
6 | 2019-10-16 | 法定代表人变更 |
宋兴珠
|
王有柱
|
7 | 2019-01-21 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 宋兴珠; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 费再艳; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]姓名: 王有柱; 出资额: **万; 百分比: **%
|
姓名: 宋兴珠; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 王有柱; 出资额: **万; 百分比: **%
|
8 | 2017-10-20 | 多证合一备案 |
|
住房公积金缴存登记
|
9 | 2017-10-20 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:陈伟杰;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:******** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:********;原财务负责人姓名:陈伟杰;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:********
|
现联络员姓名:施金金;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:******** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:********;现财务负责人姓名:施金金;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:********
|
10 | 2017-10-20 | 高级管理人员备案 |
姓名: 施金金; 证件号码: ********; 职位: 监事 [退出]姓名: 胡华军; 证件号码: ********; 职位: 执行董事 [退出]姓名: 胡华军; 证件号码: ********; 职位: 经理 [退出]
|
姓名: 宋兴珠; 证件号码: ********; 职位: 执行董事 [新增]姓名: 宋兴珠; 证件号码: ********; 职位: 经理 [新增]姓名: 王有柱; 证件号码: ********; 职位: 监事 [新增]
|