序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张磊 | 69.5% | 695万人民币 |
2 | 徐越佳 | 30.5% | 305万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张磊
|
|
2 |
徐越佳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-03 | 经营范围变更 |
企业投资管理咨询、市场信息咨询、经济信息咨询、房地产信息咨询、财务管理咨询(代理记账除外)、商务信息咨询(上述经营范围除金融、期货、证券、基金);物业管理;软件的设计、开****、销售(除电子出版物)、技术咨询、技术服务;信息系统的设计、开****、集成、销售、技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
企业投资管理咨询、市场信息咨询、经济信息咨询、房地产信息咨询、财务管理咨询(代理记账除外)、商务信息咨询(上述经营范围除金融、期货、证券、基金);物业管理;软件的设计、开****、销售(除电子出版物)、技术咨询、技术服务;信息系统的设计、开****、集成、销售、技术咨询、技术服务;建设工程项目管理;工程咨询;采购代理、招标代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2018-11-06 | 住所变更 |
绍兴市迪荡新城财智大厦****室-*
|
浙江省绍兴市越城区天元大厦***室、***室
|
3 | 2018-11-06 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:张月兰;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:丁雅琴;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:唐梁枫;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:金烈鸣;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2017-08-14 | 经营范围变更 |
企业投资管理咨询、经济信息咨询、房地产信息咨询;物业管理。
|
企业投资管理咨询、市场信息咨询、经济信息咨询、房地产信息咨询、财务管理咨询(代理记账除外)、商务信息咨询(上述经营范围除金融、期货、证券、基金);物业管理;软件的设计、开****、销售(除电子出版物)、技术咨询、技术服务;信息系统的设计、开****、集成、销售、技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2015-11-16 | 注册资本(金)变更 |
**
|
****
|
6 | 2015-11-16 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********54892
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********703478
|
7 | 2015-11-16 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 徐越佳; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 张磊; 出资额: **; 百分比: **%
|
姓名: 徐越佳; 出资额: ***; 百分比: **.*%姓名: 张磊; 出资额: ***; 百分比: **.*%
|
8 | 2015-11-16 | 注册资本(金)变更 |
50
|
1000( + 1900% )
|