序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 社会公众股 | 57.79915% | 64723.4885万人民币 |
2 | 吴建龙 | 40.97941% | 45888.744万人民币 |
3 | 俞相明 | 0.4973% | 556.875万人民币 |
4 | 丁国军 | 0.35363% | 396.0万人民币 |
5 | 陈海涛 | 0.22102% | 247.5万人民币 |
6 | 杨旺翔 | 0.09393% | 105.1875万人民币 |
7 | 潘卫标 | 0.05555% | 62.205万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曹阳
|
|
2 |
潘卫标
|
|
3 |
吴峰
|
|
4 |
刘国华
|
|
5 |
王永乐
|
|
6 |
沈福鑫
|
|
7 |
施华新
|
|
8 |
林至瀚
|
|
9 |
石煜磊
|
|
10 |
吴琼
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-23 | 经营范围变更 |
从事电力业务(详见《电力业务许可证》,有效期至2033年4月22日)。 生产、销售大规格高效晶体硅太阳能电池,太阳能光伏****电站的开****、投资、建设、销售、技术咨询、技术服务,设备租赁,经营进出口业务。
|
一般项目:技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);以自有资金从事投资活动;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);生物化工产品技术研****(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:药品生产;药品进出口;技术进出口;货物进出口;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
2 | 2020-03-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘国华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吴峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 施华新; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 曹阳; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 沈福鑫; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 潘卫标; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王永乐; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王秀君; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 薛琨; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 陈一科; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 刘国华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吴峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吴琼; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 施华新; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 曹阳; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 林至瀚; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 沈福鑫; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 潘卫标; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王永乐; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 石煜磊; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
3 | 2020-03-23 | 名称变更 |
浙江向日葵光能科技股份有限公司
|
浙江向日葵大健康科技股份有限公司
|
4 | 2020-03-23 | 行业代码变更 |
3849:其他电池制造
|
7519:其他技术推广服务
|
5 | 2019-11-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 俞相明; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 刘国华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吴峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 施华新; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 林丹萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 沈福鑫; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王永乐; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王秀君; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 薛琨; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈一科; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 刘国华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吴峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 施华新; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 曹阳; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]姓名: 沈福鑫; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 潘卫标; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 王永乐; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王秀君; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 薛琨; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈一科; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
6 | 2019-11-25 | 法定代表人变更 |
俞相明
|
曹阳
|
7 | 2018-11-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 俞相明; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 吴峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 施华新; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理姓名: 林丹萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 沈福鑫; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王永乐; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王秀君; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 薛琨; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 赵秀芳; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 陈一科; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 俞相明; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 刘国华; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 吴峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 施华新; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理姓名: 林丹萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 沈福鑫; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王永乐; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王秀君; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 薛琨; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 陈一科; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
8 | 2017-12-05 | 高级管理人员备案 |
姓名: 俞相明; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 吴峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 周鸿勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 施华新; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理姓名: 林丹萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 沈福鑫; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王秀君; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 薛琨; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 赵秀芳; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 陈一科; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 俞相明; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 吴峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 施华新; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理姓名: 林丹萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 沈福鑫; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王永乐; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 王秀君; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 薛琨; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 赵秀芳; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 陈一科; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
9 | 2017-03-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 俞相明; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理姓名: 吴峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 周鸿勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 李岚; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 杨旺翔; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 林丹萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 沈福鑫; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 薛琨; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 赵秀芳; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 陈一科; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 俞相明; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 吴峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 周鸿勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 施华新; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理 [新增]姓名: 林丹萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 沈福鑫; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王秀君; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 薛琨; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 赵秀芳; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 陈一科; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
10 | 2016-09-22 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:***** 组织机构代码证:77191496X
|
统一社会信用代码:*****6X7
|