序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 绍兴市越城区斗门镇人民政府 | 100% | 1300.000000万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-04-21 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********66794
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********74310T
|
2 | 2010-05-06 | 法定代表人变更 |
王洪涛
|
叶青
|
3 | 2009-05-07 | 集团编号升级 |
注册号:*****83
|
注册号:*****
|
4 | 2009-05-07 | 注册号升级 |
注册号: ********883
|
注册号: ********66794
|
5 | 2009-05-06 | 法定代表人变更 |
杨嵩巍
|
王洪涛
|
6 | 2007-04-23 | 法定代表人变更 |
何志芳
|
杨嵩巍
|
7 | 2004-04-03 | 法定代表人变更 |
李秋根
|
何志芳
|