序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王仲友 | 60% | 300万人民币 |
2 | 夏爱玉 | 20% | 100万人民币 |
3 | 叶关祥 | 20% | 100万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王瑞祥
|
|
2 |
王仲友
|
|
3 |
陈福河
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2014-10-31 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈河福; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 王仲友; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 陈福河; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 王瑞祥; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 王仲友; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
2 | 2014-10-31 | 组织机构变更 |
姓名: 陈河福; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 王仲友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 陈福河; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 王瑞祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 王仲友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
3 | 2014-10-31 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
陈福河
|
王瑞祥
|
4 | 2014-01-20 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 绍兴县王坛镇王坛村南子口 邮政编码: 312055 电话: ********住所所在行政区划:王坛镇
|
住所: 绍兴市柯桥区王坛镇王坛村南子口 邮政编码: 312055 电话: ********住所所在行政区划:王坛镇
|
5 | 2014-01-20 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
安永革
|
陈河福
|
6 | 2014-01-20 | 组织机构变更 |
姓名: 安永革; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 王仲友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 夏爱玉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 陈河福; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 王仲友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
7 | 2013-07-24 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 陆云仙; 出资额: 50; 百分比: 10% [退出]姓名: 斯文; 出资额: 50; 百分比: 10% [退出]姓名: 沈家阁; 出资额: 400; 百分比: 80% [退出]
|
姓名: 夏爱玉; 出资额: 100; 百分比: 20% [新增]姓名: 叶关祥; 出资额: 100; 百分比: 20% [新增]姓名: 王仲友; 出资额: 300; 百分比: 60% [新增]
|
8 | 2013-07-24 | 组织机构变更 |
姓名: 安永革; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 斯文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 安永革; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 王仲友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 夏爱玉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
9 | 2012-05-21 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
郭早生
|
安永革
|
10 | 2012-05-21 | 组织机构变更 |
姓名: 郭早生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 斯文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 安永革; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 斯文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|