序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周柯君 | 40% | 4080万人民币 |
2 | 俞林佳 | 20% | 2040万人民币 |
3 | 边高焕 | 20% | 2040万人民币 |
4 | 俞林依 | 20% | 2040万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
边高焕
|
|
2 |
周柯君
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江双林古建园林工程有限公司龙泉分公司
|
俞佳丽 | 2022-08-18 |
2 |
浙江双林古建园林工程有限公司澉浦分公司
|
俞林依 | 2022-07-05 |
3 |
浙江双林古建园林工程有限公司鹰潭余江区分公司
|
俞佳丽 | 2022-06-07 |
4 |
浙江双林古建园林工程有限公司大江东分公司
|
边高焕 | 2017-03-14 |
5 |
浙江双林古建园林工程有限公司溧水分公司
|
边高焕 | 2016-12-12 |
6 |
浙江双林古建园林工程有限公司嵊州分公司
|
边高焕 | 2016-06-17 |
7 |
浙江双林古建园林工程有限公司重庆分公司
|
蒋建夫 | 2014-04-25 |
8 |
浙江双林古建园林工程有限公司宁波分公司
|
郭广新 | 2014-04-22 |
9 |
浙江双林古建园林工程有限公司丽水分公司
|
边高焕 | 2013-08-22 |
10 |
浙江双林古建园林工程有限公司马鞍山分公司
|
边高焕 | 2012-10-17 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 俞国人; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 俞国人; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 周柯君; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 周柯君; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 边高焕; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 边高焕; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]
|
2 | 2020-11-24 | 章程备案 |
|
|
3 | 2020-11-24 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 俞国人; 出资额: ****万; 百分比: **%; [退出]姓名: 周柯君; 出资额: ****万; 百分比: **%;
|
姓名: 周柯君; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 俞林佳; 出资额: ****万; 百分比: **%; [新增]姓名: 俞林依; 出资额: ****万; 百分比: **%; [新增]姓名: 边高焕; 出资额: ****万; 百分比: **%; [新增]
|
4 | 2020-11-24 | 法定代表人变更 |
俞国人
|
边高焕
|
5 | 2020-11-24 | 住所变更 |
浙江省诸暨市暨阳街道环城东路***号
|
浙江省诸暨市暨阳街道春江花园亲水苑西江路**号二楼
|
6 | 2018-10-25 | 章程备案 |
|
|
7 | 2018-10-25 | 注册资本(金)变更 |
****
|
*****
|
8 | 2018-10-25 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 俞国人; 出资额: ****万; 百分比: **%姓名: 周柯君; 出资额: ****万; 百分比: **%
|
姓名: 俞国人; 出资额: ****万; 百分比: **%姓名: 周柯君; 出资额: ****万; 百分比: **%
|
9 | 2018-10-22 | 注册资本(金)变更 |
*****
|
****
|
10 | 2018-10-22 | 章程备案 |
|
|