序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 肖显清 | 90% | 900.0万人民币 |
2 | 董金祥 | 10% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
肖显清
|
|
2 |
董金祥
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-27 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2022-07-27 | 住所变更 |
|
|
3 | 2021-03-12 | 经营范围变更 |
|
|
4 | 2020-06-29 | 多证合一备案 |
|
|
5 | 2020-06-16 | 经营范围变更 |
|
|
6 | 2020-05-11 | 高级管理人员备案 |
|
|
7 | 2020-05-11 | 住所变更 |
|
|
8 | 2020-05-11 | 投资人(股权)备案 |
|
|
9 | 2020-05-11 | 企业类型变更 |
|
|
10 | 2020-05-11 | 法定代表人变更 |
|
|