序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈仲明
|
|
2 |
吴作浩
|
|
3 |
毛萍霞
|
|
4 |
王建军
|
|
5 |
周海荣
|
|
6 |
王一华
|
|
7 |
陈洪杰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-04 | 高级管理人员备案 |
姓名: 傅伟江; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [退出]姓名: 吴天飞; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 斯赵飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 汤厉明; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长; [退出]姓名: 王一华; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王建军; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 陈仲明; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
|
姓名: 吴作浩; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 周海荣; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [新增]姓名: 毛萍霞; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 王一华; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王建军; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 陈仲明; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 陈洪杰; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
2 | 2021-06-04 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:郑舒玲;原联络员固定电话:************;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:陈洪杰;原财务负责人固定电话:****-********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:郑舒玲;现联络员固定电话:************;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:沈素娟;现财务负责人固定电话:****-********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
3 | 2020-09-04 | 章程修正案备案 |
|
|
4 | 2020-09-04 | 高级管理人员备案 |
姓名: 傅伟江(监事会主席); 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 吴天飞; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 宣建军; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 斯赵飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 汤厉明; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 王一华; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王建军; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
|
姓名: 傅伟江; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [新增]姓名: 吴天飞; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 斯赵飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 汤厉明; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 王一华; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王建军; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 陈仲明; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]
|
5 | 2020-09-04 | 法定代表人变更 |
王建军
|
陈仲明
|
6 | 2020-09-04 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 诸暨市国有资产经营有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%;企业名称: 诸暨市广播电视台; 出资额: ****万; 百分比: **%; [退出]
|
企业名称: 诸暨市国有资产经营有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%;企业名称: 诸暨市融媒体中心; 出资额: ****万; 百分比: **%; [新增]
|
7 | 2020-01-17 | 章程修正案备案 |
|
|
8 | 2020-01-17 | 经营范围变更 |
制作、复制、****行:专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧(凭有效许可证经营); 广播、数安电视的信息服务及相关技术服务,有线广播、电视网络的建设与维护管理,计算机、广播电视网络设备、数字音视频产品、电子产品、办公自动化设备的安装销售;设计、制作,代理****布国内各类广告;监控系统工程安装服务,电子自动化工程安装服务,保安监控及防盗报警系统工程服务
|
制作、复制、****行:专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧(凭有效许可证经营); 广播、数安电视的信息服务及相关技术服务,有线广播、电视网络的建设与维护管理,计算机、广播电视网络设备、数字音视频产品、电子产品、办公自动化设备的安装销售;设计、制作,代理****布国内各类广告;监控系统工程安装服务,电子自动化工程安装服务,保安监控及防盗报警系统工程服务;网络信息技术的研究开****、推广服务;信息智能化系统集成服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2019-10-23 | 法定代表人变更 |
宣建军
|
王建军
|
10 | 2019-10-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 傅伟江(监事会主席); 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 宣建军; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 宣建军; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 徐建明(职工董事); 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 汤厉明; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 王一华; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 赵梅(职工监事); 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 傅伟江(监事会主席); 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 吴天飞; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 宣建军; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 斯赵飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 汤厉明; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 王一华; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王建军; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]
|