序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 沈松芹 | 95% | 475万人民币 |
2 | 宓生标 | 5% | 25万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
沈松芹
|
|
2 |
茹雪君
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 宓慧明; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]姓名: 茹雪君; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 沈松芹; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名: 茹雪君; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
2 | 2020-01-21 | 法定代表人变更 |
宓慧明
|
沈松芹
|
3 | 2019-10-17 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 茹雪君; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]姓名: 宓慧明; 出资额: **万; 百分比: *%; [退出]
|
姓名: 沈松芹; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]姓名: 宓生标; 出资额: **万; 百分比: *%; [新增]
|
4 | 2019-10-17 | 章程备案 |
|
|
5 | 2019-10-17 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2045-12-22
|
营业期限至: 2065-12-22
|
6 | 2016-11-10 | 高级管理人员备案 |
姓名: 宓慧明; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 宓雪芬; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 茹雪君; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 宓慧明; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
|
7 | 2016-11-10 | 组织机构变更 |
姓名: 宓慧明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 宓雪芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 茹雪君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 宓慧明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
|
8 | 2016-11-10 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
宓雪芬
|
宓慧明
|