序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
叶琛亮
|
|
2 |
娄佳
|
|
3 |
王栋
|
|
4 |
韩炜
|
|
5 |
李丹
|
|
6 |
宋国鑫
|
|
7 |
章云
|
|
8 |
濮燕颖
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-06 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%; [退出]
|
企业名称: 绍兴市柯桥区城北开****投资有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%; [新增]
|
2 | 2021-05-13 | 经营范围变更 |
科技城开****建设;实业投资;物业管理。
|
许可项目:房地产开****经营;各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:园区管理服务;市政设施管理;非居住房地产租赁;住房租赁;房屋拆迁服务;本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理;土地整治服务;自有资金投资的资产管理服务;物业管理;广告****布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
3 | 2020-04-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: 周孝波; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 娄佳; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 洪晔楠; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 王琳; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 谭政; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 阮芳; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 陶程军; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; [退出]姓名: 韩炜; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 叶琛亮; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; [新增]姓名: 娄佳; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 宋国鑫; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 李丹; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 濮燕颖; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 王栋; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 章云; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 韩炜; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
4 | 2020-04-08 | 法定代表人变更 |
陶程军
|
叶琛亮
|
5 | 2017-11-03 | 章程备案 |
|
|