序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈良红 | 68% | 4080万人民币 |
2 | 罗英慧 | 32% | 1920万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈良红
|
|
2 |
罗英慧
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-05 | 住所变更 |
浙江省新昌县七星街道丽江路***号*幢
|
浙江省绍兴市新昌县澄潭街道江东路*号中小微企业创业园*幢*单元
|
2 | 2020-11-16 | 经营范围变更 |
生物技术研****;研****、生产、经营:第一类、第二类、第三类医疗器械; 供应链管理服务;道路货物运输;销售:化工产品(不含危险化学品)、日用百货、计算机及配件;医疗器械领域内的技术开****、技术转让、技术服务、维修;展览展示服务;机械设备租赁;商务信息咨询、投资咨询(除金融、证券、期货);佣金代理(除拍卖);货物进出口、技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物化工产品技术研****;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;网络与信息安全软件开****;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息系统运行维护服务;计算机系统服务;软件开****;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批****;计算机及通讯设备租赁;软件销售;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;供应链管理服务;化工产品销售(不含许可类化工产品);日用百货销售;会议及展览服务;机械设备租赁;社会经济咨询服务;采购代理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第三类医疗器械经营;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;道路货物运输(不含危险货物);货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
3 | 2019-03-21 | 经营范围变更 |
经营:第一类、第二类、第三类医疗器械; 销售:化工产品(不含危险化学品)、日用百货、计算机及配件;医疗器械领域内的技术开****、技术转让、技术服务、维修;展览展示服务;机械设备租赁;商务信息咨询、投资咨询(除金融、证券、期货);佣金代理(除拍卖);货物进出口、技术进出口
|
生物技术研****;研****、生产、经营:第一类、第二类、第三类医疗器械; 供应链管理服务;道路货物运输;销售:化工产品(不含危险化学品)、日用百货、计算机及配件;医疗器械领域内的技术开****、技术转让、技术服务、维修;展览展示服务;机械设备租赁;商务信息咨询、投资咨询(除金融、证券、期货);佣金代理(除拍卖);货物进出口、技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2016-07-26 | 住所变更 |
住所: 新昌县七星街道丰岛花苑新镜路***、***号 邮政编码: ****** 电话: ***********
|
住所: 新昌县七星街道丽江路***号*幢 邮政编码: ****** 电话: ***********
|
5 | 2016-07-26 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 销售:三类体外诊断试剂(不含药品);6840临床检验分析仪器(有效期限自2014年09月17日至2019年09月16日)
|
许可经营项目: 经营:第一类、第二类、第三类医疗器械;
|
6 | 2016-02-02 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********70381
组织机构代码证:********X
|
统一社会信用代码:9********3627X1
|
7 | 2015-09-07 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈良丰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 罗英慧; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 陈良红; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 罗英慧; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事
|
8 | 2015-09-07 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 陈良丰; 出资额: ****; 百分比: **% [退出]姓名: 罗英慧; 出资额: ****; 百分比: **%
|
姓名: 罗英慧; 出资额: ****; 百分比: **%姓名: 陈良红; 出资额: ****; 百分比: **% [新增]
|
9 | 2015-09-07 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
陈良丰
|
陈良红
|
10 | 2015-09-07 | 组织机构变更 |
姓名: 陈良丰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 罗英慧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 陈良红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 罗英慧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|