序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 林国森 | 25% | 125.0万人民币 |
2 | 李琴 | 22% | 110.0万人民币 |
3 | 傅少平 | 19% | 95.0万人民币 |
4 | 吕国伟 | 9% | 45.0万人民币 |
5 | 冯建龙 | 9% | 45.0万人民币 |
6 | 吕一洋 | 8% | 40.0万人民币 |
7 | 俞超镫 | 8% | 40.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
俞超镫
|
|
2 |
冯建龙
|
|
3 |
林国森
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-11-14 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 吕国伟; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 林国森; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 李琴; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 冯建龙; 出资额: **万; 百分比: *%姓名: 俞超镫; 出资额: **万; 百分比: *%
|
姓名: 林国森; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 李琴; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 傅少平; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]姓名: 冯建龙; 出资额: **万; 百分比: *%姓名: 吕国伟; 出资额: **万; 百分比: *%姓名: 俞超镫; 出资额: **万; 百分比: *%姓名: 吕一洋; 出资额: **万; 百分比: *% [新增]
|
2 | 2018-11-14 | 联系电话变更 |
********
|
***********
|
3 | 2018-11-14 | 章程备案 |
|
|
4 | 2018-11-14 | 出资比例备案 |
姓名: 俞超镫; 出资额: **万; 百分比: *%姓名: 冯建龙; 出资额: **万; 百分比: *%姓名: 吕国伟; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 李琴; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 林国森; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
姓名: 俞超镫; 出资额: **万; 百分比: *%姓名: 傅少平; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 冯建龙; 出资额: **万; 百分比: *%姓名: 吕一洋; 出资额: **万; 百分比: *%姓名: 吕国伟; 出资额: **万; 百分比: *%姓名: 李琴; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 林国森; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
5 | 2018-11-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 俞超镫; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 冯建龙; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 吕国伟; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出]
|
姓名: 俞超镫; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 冯建龙; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 林国森; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [新增]
|
6 | 2016-10-20 | 高级管理人员备案 |
姓名: 冯建龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 吕国伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 吕国伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
姓名: 冯建龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 吕国伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 俞超镫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
|
7 | 2016-10-20 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
吕国伟
|
俞超镫
|
8 | 2016-10-20 | 组织机构变更 |
姓名: 冯建龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 吕国伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 吕国伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
姓名: 冯建龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 吕国伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 俞超镫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
|
9 | 2016-03-16 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********57272
组织机构代码证:********X
|
统一社会信用代码:9********9945XF
|
10 | 2015-01-16 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 冯建龙; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 吕国伟; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 俞超镫; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 李琴; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 林国森; 出资额: ***; 百分比: **%
|
姓名: 俞超镫; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 冯建龙; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 李琴; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 林国森; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 吕国伟; 出资额: ***; 百分比: **%
|