序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
魏建东
|
|
2 |
陶甚健
|
|
3 |
何国永
|
|
4 |
陈钢
|
|
5 |
王存瑞
|
|
6 |
秦薇
|
|
7 |
吴浩军
|
|
8 |
周毅
|
|
9 |
单滨新
|
|
10 |
袁越菲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-19 | 法定代表人变更 |
冯立中
|
魏建东
|
2 | 2022-04-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何国永; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 冯立中; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 冯立中; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [退出]姓名: 单滨新; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吴浩军; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 吴浩军; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 周毅; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 周璐芳; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 徐新明; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王存瑞; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 秦薇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 袁曙明; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 袁越菲; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈荣祥; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈辉敏; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈钢; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈钢; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 陶甚健; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名:许洁利;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 何国永; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 单滨新; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吴浩军; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 吴浩军; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 周毅; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 周璐芳; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 徐新明; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王存瑞; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 秦薇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 袁曙明; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 袁越菲; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈荣祥; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈辉敏; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈钢; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈钢; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 陶甚健; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 魏建东; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]姓名: 魏建东; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [新增]姓名:许洁利;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
3 | 2021-10-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何国永; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 冯立中; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 冯立中; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 单滨新; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吴浩军; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 吴浩军; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 周国祥; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 周毅; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 周璐芳; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 徐新明; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王存瑞; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 秦薇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 袁曙明; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈荣祥; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈辉敏; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈钢; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈钢; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 陶甚健; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 何国永; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 冯立中; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 冯立中; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 单滨新; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吴浩军; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 吴浩军; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 周毅; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 周璐芳; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 徐新明; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王存瑞; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 秦薇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 袁曙明; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 袁越菲; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 陈荣祥; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈辉敏; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈钢; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈钢; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 陶甚健; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
4 | 2020-06-30 | 住所变更 |
浙江省绍兴市越城区延安东路***号广电大楼主楼
|
浙江省绍兴市越城区延安东路***号五楼(住所申报)
|
5 | 2020-06-30 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2034-03-24
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
6 | 2020-06-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何国永; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 冯立中; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 冯立中; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 单滨新; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吴浩军; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 吴浩军; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 周国祥; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 周毅; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张人华; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 张继列; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 徐新明; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 李成通; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 王武荣; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 秦薇; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈荣祥; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陶甚健; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 何国永; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 冯立中; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 冯立中; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 单滨新; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吴浩军; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 吴浩军; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 周国祥; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 周毅; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 周璐芳; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 徐新明; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王存瑞; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 秦薇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 袁曙明; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 陈荣祥; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈辉敏; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 陈钢; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 陈钢; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理; [新增]姓名: 陶甚健; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
7 | 2020-06-30 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:秦薇;原联络员固定电话:***********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:周璐芳;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:秦薇;现联络员固定电话:***********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:许洁利;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
8 | 2020-06-30 | 章程备案 |
|
|
9 | 2020-06-30 | 出资日期备案 |
企业名称: 绍兴市新闻传媒中心; 出资日期: ;
|
企业名称: 绍兴市新闻传媒中心; 出资日期: ;
|
10 | 2020-04-20 | 注册资本(金)变更 |
*****
|
*****.**
|