序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-17 | 企业类型变更 |
股份有限公司分公司(上市)
|
股份有限公司分公司(上市、国有控股)
|
2 | 2021-09-08 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:王德军;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:寿卫;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:王德军;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:倪健波;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
3 | 2021-09-08 | 负责人变更 |
楼萍 [退出]
|
戚阳萍 [新增]
|
4 | 2021-04-08 | 负责人变更 |
蔡小玲 [退出]
|
楼萍 [新增]
|
5 | 2020-06-02 | 营业场所变更 |
诸暨市浣东街道暨东路**号第十四层
|
浙江省诸暨市浣东街道暨东路**号第十四层、第十三层****、****、****、****、****、****、****室
|