序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-11 | 负责人变更 |
李秋红 [退出]
|
蔺强 [新增]
|
2 | 2017-09-06 | 住所变更 |
绍兴市迪荡湖路**号***室
|
浙江省绍兴市越城区天元大厦***室
|
3 | 2015-10-22 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********38067B
|
4 | 2015-10-22 | 名称变更 |
招商信诺人寿保险有限公司浙江分公司绍兴营销服务部
|
招商信诺人寿保险有限公司浙江分公司绍兴中心支公司
|
5 | 2015-03-17 | 负责人变更 |
黄丽萍 [退出]
|
李秋红 [新增]
|
6 | 2015-03-17 | 法定代表人变更 |
黄丽萍
|
李秋红
|
7 | 2014-02-21 | 负责人变更 |
杨焰 [退出]
|
黄丽萍 [新增]
|
8 | 2014-02-21 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
杨焰
|
黄丽萍
|