序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-19 | 负责人变更 |
钱江娇 [退出]
|
何卓伟 [新增]
|
2 | 2018-08-23 | 负责人变更 |
王法金 [退出]
|
钱江娇 [新增]
|
3 | 2018-08-23 | 企业类型变更 |
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
股份有限公司分公司(上市、国有控股)
|
4 | 2018-08-23 | 法定代表人变更 |
王法金
|
钱江娇
|
5 | 2018-08-23 | 上级企业变更 |
企业名称: 中国工商银行股份有限公司绍兴支行; 注册号: *****33
|
企业名称: 中国工商银行股份有限公司绍兴支行; 注册号: *****
|
6 | 2017-11-20 | 负责人变更 |
沈伟 [退出]
|
王法金 [新增]
|
7 | 2017-11-20 | 执照副本数变更 |
0
|
1
|
8 | 2017-11-20 | 法定代表人变更 |
沈伟
|
王法金
|
9 | 2017-11-20 | 多证合一备案 |
|
住房公积金缴存登记
|
10 | 2016-05-26 | 负责人变更 |
钱江娇 [退出]
|
沈伟 [新增]
|