序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-15 | 负责人变更 |
金蕾 [退出]
|
陈一栋 [新增]
|
2 | 2021-02-22 | 负责人变更 |
陈琦 [退出]
|
金蕾 [新增]
|
3 | 2018-09-18 | 负责人变更 |
徐晟展 [退出]
|
陈琦 [新增]
|
4 | 2018-09-18 | 上级企业变更 |
企业名称: 中国工商银行股份有限公司绍兴分行; 注册号: *****24
|
企业名称: 中国工商银行股份有限公司绍兴分行; 注册号: *****
|
5 | 2018-09-18 | 法定代表人变更 |
徐晟展
|
陈琦
|
6 | 2018-09-18 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:金彪;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:金彪;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:徐健;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:徐健;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
7 | 2017-07-26 | 负责人变更 |
金彪 [退出]
|
徐晟展 [新增]
|
8 | 2017-07-26 | 营运资金变更 |
*
|
*
|
9 | 2017-07-26 | 注册资本(金)变更 |
0
|
1
|
10 | 2017-07-26 | 法定代表人变更 |
金彪
|
徐晟展
|