序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 浙江三花智能控制股份有限公司 | 70.00007% | 1000万人民币 |
2 | 新昌县四新企业管理合伙企业(普通合伙) | 29.99993% | 428.57万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
丁伟洪
|
|
2 |
王小德
|
|
3 |
俞蓥奎
|
|
4 |
吕琦明
|
|
5 |
杜安林
|
|
6 |
盛晓锋
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-31 | 高级管理人员备案 |
姓名: 丁伟洪; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 俞蓥奎; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吕琦明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王小德; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 盛晓锋; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 翁伟峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
|
姓名: 丁伟洪; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 俞蓥奎; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吕琦明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杜安林; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 王小德; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 盛晓锋; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
2 | 2020-07-31 | 企业类型变更 |
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
3 | 2020-07-31 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 浙江三花智能控制股份有限公司; 出资额: ****.**万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 浙江三花智能控制股份有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%;企业名称: 新昌县四新企业管理合伙企业(普通合伙); 出资额: ***.**万; 百分比: **.****%; [新增]
|
4 | 2019-05-22 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
5 | 2019-05-22 | 章程备案 |
|
|
6 | 2019-05-22 | 出资比例备案 |
企业名称: 新昌县四新企业管理合伙企业(普通合伙); 出资额: ***.**万; 百分比: **.****%企业名称: 浙江三花智能控制股份有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%
|
企业名称: 浙江三花智能控制股份有限公司; 出资额: ****.**万; 百分比: ***%
|
7 | 2019-05-22 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 浙江三花智能控制股份有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%企业名称: 新昌县四新企业管理合伙企业(普通合伙); 出资额: ***.**万; 百分比: **.****% [退出]
|
企业名称: 浙江三花智能控制股份有限公司; 出资额: ****.**万; 百分比: ***%
|
8 | 2016-12-09 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 新昌县四新企业管理合伙企业(普通合伙); 出资额: ***.**; 百分比: **.****%; 法人性质: 企业法人企业名称: 浙江三花股份有限公司; 出资额: ****; 百分比: **.****%; 法人性质: 企业法人
|
企业名称: 新昌县四新企业管理合伙企业(普通合伙); 出资额: ***.**; 百分比: **.****%; 法人性质: 企业法人企业名称: 浙江三花智能控制股份有限公司; 出资额: ****; 百分比: **.****%; 法人性质: 企业法人 [名称变更]
|
9 | 2016-09-22 | 注册资本(金)变更 |
****
|
****.**
|
10 | 2016-09-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 丁伟洪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 何伯明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 王小德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
姓名: 丁伟洪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 吕琦明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 盛晓锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 王小德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理姓名: 翁伟峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 俞蓥奎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
|