序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何秀英 | 60% | 30万人民币 |
2 | 金建锋 | 40% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何秀英
|
|
2 |
金建锋
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-27 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2020-11-29
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
2 | 2016-09-14 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********71820
组织机构代码证:********X
|
统一社会信用代码:9********1253X0
|
3 | 2016-09-14 | 名称变更 |
上虞市美加美伞业有限公司
|
绍兴市上虞区美加美伞业有限公司
|
4 | 2015-08-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何秀英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 金建锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 金建锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
姓名: 何秀英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 何秀英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 金建锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
5 | 2015-08-21 | 组织机构变更 |
姓名: 何秀英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 金建锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 金建锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
姓名: 何秀英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 何秀英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 金建锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
6 | 2015-08-21 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
金建锋
|
何秀英
|
7 | 2015-03-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何秀英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 何秀英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 金建锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 何秀英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 金建锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 金建锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
8 | 2015-03-09 | 住所变更 |
住所: 上虞市崧厦镇工业区 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:崧厦镇
|
住所: 绍兴市上虞区崧厦镇工业区 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:崧厦镇
|
9 | 2015-03-09 | 组织机构变更 |
姓名: 何秀英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 何秀英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 金建锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 何秀英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 金建锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 金建锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
10 | 2015-03-09 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2005-11-30 至 2015-11-29
|
营业期限: 2005-11-30 至 2020-11-29
|