序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 朱天安 | 17% | 5.1万人民币 |
2 | 陈荣芳 | 16% | 4.8万人民币 |
3 | 金晓程 | 16% | 4.8万人民币 |
4 | 王香娥 | 16% | 4.8万人民币 |
5 | 赵永强 | 13% | 3.9万人民币 |
6 | 占惠芳 | 8% | 2.4万人民币 |
7 | 赵明远 | 7% | 2.1万人民币 |
8 | 张非凡 | 7% | 2.1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
金晓程
|
|
2 |
占惠芳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-07-27 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********29053L
|
2 | 2013-06-13 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 绍兴市人民中路***号科技馆西面二楼 邮政编码: ****** 电话: *******住所所在行政区划:绍兴市越城区
|
住所: 绍兴迪荡新城财智大厦****号 邮政编码: ****** 电话: *******住所所在行政区划:绍兴市越城区
|
3 | 2013-06-13 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2004-7-1 至 2014-6-23
|
营业期限: 2004-7-1 至 2024-6-23
|
4 | 2011-11-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈荣芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 金晓程; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王香娥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [退出]姓名: 赵明远; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 赵永强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 朱天安; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 朱天安; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 金晓程; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 金晓程; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 占惠芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
5 | 2011-11-28 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 赵明远; 出资额: *.*; 百分比: *%姓名: 陈荣芳; 出资额: *.*; 百分比: **%姓名: 金晓程; 出资额: *.*; 百分比: **%姓名: 王香娥; 出资额: *.*; 百分比: **%姓名: 赵永强; 出资额: *.*; 百分比: **%姓名: 朱天安; 出资额: *; 百分比: **%
|
姓名: 张非凡; 出资额: *.*; 百分比: *% [新增]姓名: 赵明远; 出资额: *.*; 百分比: *%姓名: 占惠芳; 出资额: *.*; 百分比: *% [新增]姓名: 赵永强; 出资额: *.*; 百分比: **%姓名: 陈荣芳; 出资额: *.*; 百分比: **%姓名: 金晓程; 出资额: *.*; 百分比: **%姓名: 王香娥; 出资额: *.*; 百分比: **%姓名: 朱天安; 出资额: *.*; 百分比: **%
|
6 | 2011-11-28 | 组织机构变更 |
姓名: 陈荣芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 金晓程; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王香娥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [退出]姓名: 赵明远; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 赵永强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 朱天安; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 朱天安; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 金晓程; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 金晓程; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 占惠芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
7 | 2011-11-28 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
朱天安
|
金晓程
|
8 | 2010-10-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈荣芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 金晓程; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王香娥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 赵明远; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 赵永强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 朱天安; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 朱天安; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
姓名: 陈荣芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 金晓程; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王香娥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 赵明远; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 赵永强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 朱天安; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 朱天安; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
9 | 2010-10-14 | 组织机构变更 |
姓名: 陈荣芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 金晓程; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王香娥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 赵明远; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 赵永强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 朱天安; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 朱天安; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
姓名: 陈荣芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 金晓程; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王香娥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 赵明远; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 赵永强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 朱天安; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 朱天安; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
10 | 2010-10-14 | 行业代码变更 |
行业代码:8300
|
行业代码:7431
|