序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 诸暨市水业经营****展有限公司 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
章文雄
|
|
2 |
傅伟芳
|
|
3 |
陈永
|
|
4 |
俞乐愉(职工监事)
|
|
5 |
蔡飞(监事会主席)
|
|
6 |
周玮
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2014-02-28 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2003-11-13 至 2013-11-12
|
营业期限: 2003-11-13 至 9999-9-9
|
2 | 2013-03-04 | 组织机构变更 |
姓名: 柴洪波(主席); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 寿光萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [退出]姓名: 王佳敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [退出]姓名: 宣鹏鹤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 余建军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 余建军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 俞乐愉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 蔡飞(监事会主席); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 陈永; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 傅伟芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]姓名: 俞乐愉(职工监事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 章文雄; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]姓名: 章文雄; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 周玮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
3 | 2013-03-04 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
余建军
|
章文雄
|
4 | 2011-06-01 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 单项地块的房地产开****、经营(凭资质证书经营)
|
一般经营项目:
|
5 | 2011-06-01 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目:
|
许可经营项目: 单项地块的房地产开****、经营(凭资质证书经营)
|
6 | 2011-06-01 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 诸暨市暨阳街道上庄路69号 邮政编码: 311800 电话: ******** 住所所在行政区划:暨阳街道
|
住所: 诸暨市暨阳街道环城东路(天车罗)968号 邮政编码: 311800 电话: ******** 住所所在行政区划:暨阳街道
|
7 | 2009-11-25 | 变更注册号 |
注册号: ********462
|
注册号: ********64981
|
8 | 2009-11-25 | 组织机构变更 |
姓名: 1名职工监事残缺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 2名职工董事残缺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [退出]姓名: 寿光萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 寿萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 姚萍君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 余建军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 赵挺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
|
姓名: 柴洪波(主席); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 寿光萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 王佳敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]姓名: 宣鹏鹤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 余建军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 余建军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 俞乐愉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
9 | 2009-11-25 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 单项地块的房地产开****、经营(凭资质证书经营)
|
一般经营项目:
|
10 | 2009-11-25 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目:
|
许可经营项目: 单项地块的房地产开****、经营(凭资质证书经营)
|