序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 程飞 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
程飞
|
|
2 |
应羽珏
|
|
3 |
杨小兰
|
|
4 |
吕秋
|
|
5 |
程云江
|
|
6 |
魏鑫樑
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-18 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2022-05-18 | 经营范围变更 |
|
|
3 | 2021-10-25 | 章程修正案备案 |
|
|
4 | 2021-10-25 | 经营范围变更 |
|
|
5 | 2021-05-24 | 名称变更 |
|
|
6 | 2018-09-18 | 章程备案 |
|
|
7 | 2018-09-18 | 名称变更 |
|
|