序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 游国丰 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
游国丰
|
|
2 |
宁其磊
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 宁其磊; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 朱建英; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [退出]姓名: 朱建英; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 游国丰; 证件号码: ********; 职位: 董事;姓名: 游国丰; 证件号码: ********; 职位: 董事;姓名: 王慧芳; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 陈怡彣; 证件号码: ********; 职位: 董事; [退出]姓名: 黄小娟; 证件号码: ********; 职位: 董事; [退出]
|
姓名: 宁其磊; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 游国丰; 证件号码: ********; 职位: 执行董事;姓名: 游国丰; 证件号码: ********; 职位: 经理;
|
2 | 2021-06-22 | 章程备案 |
|
2021.3.1新章程
|
3 | 2021-06-22 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 游国丰; 出资额: ***万; 百分比: **.*%;企业名称: 绍兴跃峰润贸易有限公司; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]姓名: 黄小娟; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]姓名: 陈怡彣; 出资额: *万; 百分比: *.*%; [退出]
|
姓名: 游国丰; 出资额: ***万; 百分比: ***%;
|
4 | 2021-06-22 | 法定代表人变更 |
朱建英
|
游国丰
|
5 | 2021-06-22 | 境外股东****起人的境内法律文件送达接受人备案 |
股东名称(送达委托人): 游国丰、黄小娟、陈怡彣、李小慧;接受人: 绍兴徕信纺织品检验有限公司;
|
股东名称(送达委托人): 游国丰;接受人: 朱小燕;
|
6 | 2021-06-22 | 企业类型变更 |
有限责任公司(台港澳与境内合资)
|
有限责任公司(港澳台自然人独资)
|
7 | 2019-11-27 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 游国丰; 出资额: **万; 百分比: **%;企业名称: 绍兴跃峰润贸易有限公司; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 黄小娟; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 李小慧; 出资额: **万; 百分比: *%; [退出]姓名: 陈怡彣; 出资额: **万; 百分比: *%;
|
姓名: 游国丰; 出资额: ***万; 百分比: **.*%;企业名称: 绍兴跃峰润贸易有限公司; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 黄小娟; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 陈怡彣; 出资额: *万; 百分比: *.*%;
|
8 | 2019-11-27 | 多证合一备案 |
公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,外商投资企业商务备案
|
公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,外商投资企业商务备案
|
9 | 2019-11-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 朱建英; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 朱建英; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 李小慧; 证件号码: ********; 职位: 董事; [退出]姓名: 游国丰; 证件号码: ********; 职位: 董事;姓名: 游国丰; 证件号码: ********; 职位: 董事;姓名: 王慧芳; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈怡彣; 证件号码: ********; 职位: 董事;姓名: 黄小娟; 证件号码: ********; 职位: 董事;
|
姓名: 宁其磊; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 朱建英; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 朱建英; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 游国丰; 证件号码: ********; 职位: 董事;姓名: 游国丰; 证件号码: ********; 职位: 董事;姓名: 王慧芳; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈怡彣; 证件号码: ********; 职位: 董事;姓名: 黄小娟; 证件号码: ********; 职位: 董事;
|
10 | 2019-06-13 | 法定代表人变更 |
游国丰
|
朱建英
|