序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐生浩 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐生浩
|
|
2 |
徐建
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-26 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 徐生浩、徐建;清算组负责人: 徐生浩;地址: 绍兴市柯桥区杨汛桥镇经编产业城*幢;联系方式: ***********
|
2 | 2018-01-02 | 企业类型变更 |
|
一人有限责任公司(自然人独资)
|
3 | 2018-01-02 | 多证合一备案 |
|
住房公积金缴存登记
|
4 | 2018-01-02 | 法定代表人变更 |
|
徐生浩
|
5 | 2018-01-02 | 投资人(股权)备案 |
|
姓名: 徐生浩; 出资额: ***万; 百分比: ***% [新增]
|
6 | 2017-02-28 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 陈唯; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 余淑军; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
7 | 2017-02-28 | 组织机构变更 |
|
姓名: 陈唯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 余淑军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
8 | 2017-02-28 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
陈唯
|
9 | 2016-04-06 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 徐建; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 余淑军; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
10 | 2016-04-06 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:9********30071A
|